Delegationen för yrkesutbildade personer inom socialvården
STM128:00/2019 Organ
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats
Projektets basuppgifter Pågår
Projektets nummer STM128:00/2019
Ärendenummer VN/13256/2019
Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet
Mandattid 1.9.2020 – 28.8.2023
Datum för tillsättande 27.8.2020
Typ av organ Delegation
Kontaktperson
Juha Luomala, Sosiaalineuvos
tel. +358 295 163 492
[email protected]
Mål och resultat
Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamisen ja työnjaon kehittymistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Neuvottelukunta toimii tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan kanssa työnjaon ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan sääntelyn kehittämisessä
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan asettaminen perustuu sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 31 §:ään. Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on säädetty sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella (153/2016).
Tillsättande och organisering
-
Asettamispäätös PDF
27.8.2020 STM
Presidium
Person
Roll, Mandattid
Luomala, Juha
Sosiaalineuvos
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Ordförande
1.9.2020 – 28.8.2023
Uotinen, Sami
johtava lakimies
Suomen kuntaliitto
Roll: Ordförande
1.9.2020 – 28.8.2023
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Ahlström, Mari
lastensuojelupalvelujen päällikkö
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Harrikari, Timo
sosiaalityön professori
Tampereen yliopisto
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Heikkinen, Alpo
Erityisasiantuntija, VTL
Talentia ry
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Hirsivaara, Sanna
Opetusneuvos
undervisnings- och kulturministeriet
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Hoikkala, Susanna
Neuvotteleva virkamies
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Sakkunnig
1.9.2020 – 28.8.2023
Husso, Riitta
lakimies
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Julkunen, Ilse
yksikön päällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Junnonen, Sanna-Riitta
Toimitusjohtaja
Socom Oy
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Juurikkala, Virva
erityisasiantuntija
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Sakkunnig
1.9.2020 – 28.8.2023
Kangas, Jenni
lakimies
sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Karppanen, Satu
NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Sakkunnig
1.9.2020 – 28.8.2023
Kuittu, Ulla
sosiaalipalvelujen palvelujohtaja
Jyväskylän kapunki
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Laitinen, Arja
Hoivajohtaja
Hali ry
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Luomala, Juha
Sosiaalineuvos
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
26.11.2019 –
Markku, Koivisto
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Mustonen, Eila
Neuvotteleva virkamies
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Sakkunnig
1.9.2020 – 28.8.2023
Mårtensson, Anna
opetusneuvos
Opetushallitus
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Nieminen, Minna
Erityisasiantuntija
arbets- och näringsministeriet
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Nieminen, Tapio
va. aikuissosiaalityön päällikkö
Espoon kaupunki, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Rautajoki, Arto
kehitysjohtaja
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Savolainen, Janne
Johtava asiantuntija
arbets- och näringsministeriet
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Suortti, Juho
johtava sosiaalityöntekijä
Jyväskylän kaupunki, perusturvan toimialue
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Tyni, Jukka-Pekka
lakimies
Hyvinvointiala HALI ry
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Vaininen, Satu
1.9.2020-
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Varsa, Marjo
Työelämäasioiden päällikkö, sosionomi (AMK)
Talentia ry
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023
Viemerö, Jaana
erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto
Roll: Medlem
1.9.2020 – 28.8.2023