Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta
STM126:00/2017 Toimielin
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan valtakunnallinen yhteensovittaminen ja tukeminen sekä kannan ottaminen periaatteellisesti tärkeisiin osaamiskeskustoimintaa koskeviin kysymyksiin.
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero STM126:00/2017
Asianumerot STM/5296/2017 , VN/8449/2019
Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö
Toimikausi/aikataulu 1.4.2018 – 31.12.2021
Asettamispäivä 17.4.2018
Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta
Tavoitteet ja tuotokset
Neuvottelukunnan tehtävänä on:
- Muodostaa osaamiskeskustoiminnan valtakunnalliset linjaukset
- Huolehtia kunkin osaamiskeskuksen toiminnan erityisistä painoalueista sopimisesta sekä muutoinkin yhteen sovittaa ja tukea osaamiskeskusten toimintaa
- Neuvottelukunnan tulee myös lausuntoja antamalla tai muutoin ottaa kantaa periaatteellisesti tärkeisiin osaamiskeskustoimintaa tai osaamiskeskusten hallintoa koskeviin kysymyksiin sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi
- Neuvottelukunnassa tulee sopia valtakunnallista väestöpohjaa edellyttävien erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen turvaamista koskevasta työnjaosta sekä huolehtia näiden palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevien sopimus- ja rahoitusmenettelyjen kehittämisestä
- Neuvottelukunta tukee sosiaali- ja terveydenhuollon integroituneiden kehittämisrakenteiden syntymistä maakunnissa sekä viidellä yhteistyöalueella
Tiivistelmä
Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan valtakunnallinen yhteensovittaminen ja tukeminen sekä kannan ottaminen periaatteellisesti tärkeisiin osaamiskeskustoimintaa koskeviin kysymyksiin.
Toimielin tukee sosiaalihuollon kehittämistä ja siitä tehtävästä vastaavien sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan koordinaatiota.
Neuvottelukunta toimii asettamispäätöksen ja lakisääteisen roolinsa mukaisesti vuoden 2021 loppuun.
Asettaminen ja organisointi
-
Asettamispäätös PDF
17.4.2018 STM
Muut asiakirjat ja muistiot
-
Jäsenpyyntökirje PDF
21.12.2017
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Luomala, Juha
sosiaalineuvos
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
1.4.2018 – 31.12.2021
Luomala, Juha
sosiaalineuvos
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Omistaja
1.4.2018 – 31.12.2021
Luomala, Juha
sosiaalineuvos
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
1.4.2018 – 31.12.2021
Muuri, Anu
kehittämispäällikkö
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes
Rooli: Varapuheenjohtaja
1.4.2018 – 31.12.2021
Anis, Merja
toimitusjohtaja
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Bosquet, Päivi
Ylitarkastaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Forsberg, Mika
hyvinvointijohtaja
Peruspalvelukeskus oiva, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Heikkilä, Marja
johtaja
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Husso, Riitta
lakimies
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Jokiranta, Harri
apulaiskaupunginjohtaja
Seinäjoen kaupunki
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Kalilainen, Päivi
palvelujohtaja
Jyväskylän kaupunki
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Kauppila, Tarja
johtaja
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Kentala, Jukka
perusturvajohtaja
Vaasan kaupunki
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Kivipelto, Minna
tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Klami, Päivi
Hallinto- ja kehittämispäällikkö
Tuusulan kunta
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Kroll, Christian
yliopistonlehtori
HY
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Kumpu, Arja
tilaajapäällikkö
Kouvola
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Lindberg, Jukka
Muutosjohtaja
Oma Häme
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Merja, Saarnilehto
Ylitarkastaja
mpäristöministeriö
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Muuri, Anu
tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Myllärinen, Tarja
johtaja
Suomen kuntaliitto
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Niiranen, Taina
palvelualueen johtaja
Oma Häme
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Nummela, Tuija
yliopettaja
Saimaan ammattikorkeakoulu
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Närhi, Kati
professori
Jyväskylän yliopisto
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Ojaniemi, Pekka
ylitarkastaja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Palola, Elina
neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Pesonen, Saara
sosiaalityön tulosyksikön päällikkö
Itä-Savon sairaanhoitopiiri
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Pitkänen, Säde
Erityissuunnittelija
Helsingin kaupunki
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Pöyhönen, Eveliina
johtaja
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Pöyhönen, Iiro
perusturvajohtaja
Naantalin kaupunki, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Rautajoki, Arto
kehitysjohtaja
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Rusi, Meeri
koulutuspäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Saarinen, Erja
Erityisasiantuntija
SOSTE
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Seppänen, Marjaana
tutkija
Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Siltaniemi, Aki
Kehittämispäällikkö
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Vieremö, Jaana
erityisasiantuntija
Suomen kuntaliitto
Rooli: Jäsen
1.4.2018 – 31.12.2021
Walldén, Jaana
neuvotteleva virkamies
opetusministeriö
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.4.2018 – 31.12.2021