Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaosto toimikaudelle 2021-2025
STM062:00/2021 Toimielin
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero STM062:00/2021
Asianumerot VN/11849/2021
Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö
Toimikausi/aikataulu 23.4.2021 – 22.4.2025
Asettamispäivä
Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta
Yhteyshenkilö
Lassi Kauttonen, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
puh. +358 295 163 577
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Arviointi- ja avustusjaoston tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten jaosta sekä tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.
Toimielimen asettaminen
-
28.4.2021 Sosiaali- ja terveysministeriö
Muut asiakirjat ja muistiot
-
Päätös neuvottelukunnan kokoonpanon muuttamisesta, varajäsen PDF
6.9.2024
-
Päätös neuvottelukunnan kokoonpanon muuttamisesta, jäsen PDF
15.5.2024
-
Päätös neuvottelukunnan kokoonpanon muuttamisesta, varajäsen PDF
22.8.2022
-
Päätös arviointi- ja avustusjaoston kokoonpanon muuttamisesta, varajäsen PDF
23.5.2022
-
Päätös neuvottelukunnan kokoonpanon muuttamisesta, varajäsen PDF
1.11.2021
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Niemelä, Satu
Vastuullisuusjohtaja
Muu
Rooli: Puheenjohtaja
23.4.2021 – 22.4.2025
Anttila, Kari
Pääsihteeri
Muu
Rooli: Varapuheenjohtaja
23.4.2021 – 22.4.2025
Ahlgren, Tuula
Etuuspäällikkö
Muu
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Blomberg-Kroll, Helena
Professor
Muu
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Helmanen, Elina
Toiminnanjohtaja
sosiaali- ja terveysministeriö
Edustaa tahoa: Familia ry
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
10.9.2024 – 22.4.2025
Kause, Hanna-Maija
Johtaja
Muu
Rooli: Jäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Kauttonen, Lassi
NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
28.4.2021 –
Kauttonen, Lassi
NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
23.4.2021 – 22.4.2025
Laatikainen, Tiina
Johtaja
Muu
Rooli: Jäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Murto, Lasse
Professori
Muu
Rooli: Jäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Mutanen, Stefan
Socionom
Muu
Rooli: Jäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Partanen, Hannu
Sosionomi
Muu
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Perho, Maija
Valtiotieteiden maisteri
Muu
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Reina, Riikka
kirkkoherra
Muu
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
23.5.2022 – 22.4.2025
Tenkula, Tarja
Erityisasiantuntija
Muu
Rooli: Jäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Tervonen, Sari-Minna
Toiminnanjohtaja
sosiaali- ja terveysministeriö
Edustaa tahoa: Omaishoitajaliitto
Rooli: Jäsen
23.4.2021 – 22.4.2025
Laturi, Panu
valtiotieteiden maisteri
Muu
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
23.4.2021 – 8.5.2022